3209 Archief van het gemeentebestuur van Kerkwijk, 1955 - 1998
3209
Archief van het gemeentebestuur van Kerkwijk, 1955 - 1998
Bijlagen Inleiding (omwerken)
Bijlage 1: Gebruikte literatuur/geraadpleegde literatuur
S.M. Dumont (m.m.v. J. van Voorthuizen), Kerkwijk, in: T. en J. de Roos, Gemeentehuizen in Gelderland, Groningen 1995 (Werkern uitgegeven door Gelre nr. 46)
-
Bijlage 2 Samenstelling gemeenteraad per raadsperiode 1955-1998
Raadsperiode 1955 - 1958
Verkiezingen 27-05-1955 (209/522)
Burgemeester: R.A.W.J. Jonkers 1952-1955 (waarnemend tot 15-07-1955)
Burgemeester W. van Veeren (16-07-1955 installatie)
Burgemeester W. van Veeren (16-07-1955 installatie)
Wethouders:
1.J. Roseboom
2. C.G. Grandia
1.J. Roseboom
2. C.G. Grandia
Raadsleden: (209/502 p.26,33)
1. C.G. Grandia
2. J. Roseboom
3. B. van Kooten
4. J. Jonkers
5.A. van Tuijl
6. G. de Geus
7. G.G. Timmer
8. A. den Otter
9. M. van Haaften
10. G.C. van der Kolk
11. L.J. Struijk
1. C.G. Grandia
2. J. Roseboom
3. B. van Kooten
4. J. Jonkers
5.A. van Tuijl
6. G. de Geus
7. G.G. Timmer
8. A. den Otter
9. M. van Haaften
10. G.C. van der Kolk
11. L.J. Struijk
Secretaris: A. de Hoop
Raadsperiode 1958 - 1962
Verkiezingen 28-05-1958 (209/522)
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
1. J. Roseboom, Nederhemert (26-07-1958 opgevolgd door W.J.E. Looijen te Bruchem i.v.m.ontslagname van Roseboom i.v.m. Benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten: onverenigbaarheid van functie )
2. J. Jonkers (Bruchem) (neemt ontslag en wordt per 29-05-1959 opgevolgd door G.J. Verhoeks te Bruchem, 04-07 door raad als lid toegelaten)
3. J.C. de Zwart (Gameren) (Neemt ontslag m.i.v. 16-11-1960 i.v.m. verhuizing naar Rossum, wordt opgevolgd door S. van Willigen (Gameren) per 17-11-1960)
1. J. Roseboom, Nederhemert (26-07-1958 opgevolgd door W.J.E. Looijen te Bruchem i.v.m.ontslagname van Roseboom i.v.m. Benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten: onverenigbaarheid van functie )
2. J. Jonkers (Bruchem) (neemt ontslag en wordt per 29-05-1959 opgevolgd door G.J. Verhoeks te Bruchem, 04-07 door raad als lid toegelaten)
3. J.C. de Zwart (Gameren) (Neemt ontslag m.i.v. 16-11-1960 i.v.m. verhuizing naar Rossum, wordt opgevolgd door S. van Willigen (Gameren) per 17-11-1960)
Secretaris: A. de Hoop
Raadsperiode 1962 - 1966
Verkiezingen 30-05-1962
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1966 - 1970
Verkiezingen -01-06-1966 (209/523)
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
1. J.C. de Bijl
2. J. van Dulst (wordt per 12-09-1968 opgevolgd door C. Hobo)
3. H. van Eck
4. G.G. Grandia
5. G.C. van der Kolk
6. B. van Kooten
7. J. v.d. Meer
8. A. den Otter
9. G.G. Timmer
10. G. v.d. Werken
11. S. van Willigen
1. J.C. de Bijl
2. J. van Dulst (wordt per 12-09-1968 opgevolgd door C. Hobo)
3. H. van Eck
4. G.G. Grandia
5. G.C. van der Kolk
6. B. van Kooten
7. J. v.d. Meer
8. A. den Otter
9. G.G. Timmer
10. G. v.d. Werken
11. S. van Willigen
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1970 - 1974
Verkiezingen 03-06-1970 (209/524)
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
1. J.C. de Bijl
2. H. van Eck
3. C.G. Grandia
4. G.C. van der Kolk
5. B. van Kooten
6. H.G. de Kort
7. J. van de Meer
8. E. van Ooijen
9. A. den Otter
10. G. van de Werken
11. S. van Willigen
1. J.C. de Bijl
2. H. van Eck
3. C.G. Grandia
4. G.C. van der Kolk
5. B. van Kooten
6. H.G. de Kort
7. J. van de Meer
8. E. van Ooijen
9. A. den Otter
10. G. van de Werken
11. S. van Willigen
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1974-1978
Verkiezingen 31-05-1974 (209/525)
8 Partijen deden mee, 5 landelijke partijen en 3 lokale lijsten: Lijst Grandia (voorheen ARP), Lijst Baijense, Lijst De Weert
8 Partijen deden mee, 5 landelijke partijen en 3 lokale lijsten: Lijst Grandia (voorheen ARP), Lijst Baijense, Lijst De Weert
Burgemeester: W. van Veeren (in 1975 opgevolgd door H. Dorland)
Wethouders:
Raadsleden:
B.A. Dingemans
J. Baijense
H. van Eck
C.G. Grandia
G. van de Werken
H.G. de Kort
J.C. Oomen
E. van Ooijen
A.A. de Weert
S. van Willigen
B.A. Dingemans
J. Baijense
H. van Eck
C.G. Grandia
G. van de Werken
H.G. de Kort
J.C. Oomen
E. van Ooijen
A.A. de Weert
S. van Willigen
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1978 - 1982
Verkiezingen
Burgemeester: H. Dorland (in 1982 opgevolgd door waarnemend burgemeester H.G. de Kort
Wethouders:
Raadsleden
Secretaris: H.C. Schriever (in 1979 opgevolgd door H.J. van den Berg)
Raadsperiode 1982 - 1986
Verkiezingen 02-06-1982
Burgemeester: H.G. de Kort (waarnemend)
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.J. van den Berg
Raadsperiode 1986 - 1990
Verkiezingen 26-11-1986
Burgemeester: H.G. de Kort (tot ? -? 1988 waarnemend)
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.J. van den Berg
Raadsperiode 1990-1994
Verkiezingen
Burgemeester: H.G. de Kort
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.J. van den Berg (in 1992 opgevolgd door J. Koops (waarnemend), dhr. Koops is in 1993 opgevolgd door N.A. de Groot)
Raadsperiode 1994-1998
Verkiezingen 02-03-1994
Burgemeester: H.G. de Kort
Wethouders:
Raadsleden: (209/2377)
1. J. Baijense (20-10-1997 overleden, opgevolgd door mw. G.M. Krijgh-Bot
2. A.C. Bragt
3. C. van Bruchem
4. G.W. van Genderen
5. A. Jonkers
6. J.C. Oomen
7. C.T.M. van Oostrom-Geleijns (per 10-10-1994 tijdelijk opgevolgd door B.J. Vortman, per 24-01-1996 mw. C.T.M. van Oostrom-Geleijns weer benoemd tot raadslid)
8. H. Satter
9. A.B. Struijk
10. L. Verhoeks
11. A.J. Verwijs
12. J. Vos
13. J. van de Werken
1. J. Baijense (20-10-1997 overleden, opgevolgd door mw. G.M. Krijgh-Bot
2. A.C. Bragt
3. C. van Bruchem
4. G.W. van Genderen
5. A. Jonkers
6. J.C. Oomen
7. C.T.M. van Oostrom-Geleijns (per 10-10-1994 tijdelijk opgevolgd door B.J. Vortman, per 24-01-1996 mw. C.T.M. van Oostrom-Geleijns weer benoemd tot raadslid)
8. H. Satter
9. A.B. Struijk
10. L. Verhoeks
11. A.J. Verwijs
12. J. Vos
13. J. van de Werken
Secretaris: N.A. de Groot
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden
Inleiding
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden
Inventaris
1. Archief van de gemeente Kerkwijk 1944-1998
1.2. Taakuitvoering
1.2.7. Volkshuisvesting
1.2.7.2. Stellen van eisen aan gebouwen
3268 Toepassing bouw-, woon- en gebruiksvoorschriften ten aanzien van woningen, gebouwen en terreinen, 1993-1996
3209 Archief van het gemeentebestuur van Kerkwijk, 1955 - 1998
Inventaris
1. Archief van de gemeente Kerkwijk 1944-1998
1.2. Taakuitvoering
1.2.7. Volkshuisvesting
1.2.7.2. Stellen van eisen aan gebouwen
3268
Toepassing bouw-, woon- en gebruiksvoorschriften ten aanzien van woningen, gebouwen en terreinen, 1993-1996
Datering:
1993-1996
Omvang:
1 omslag
Tabstroken:
Plaatsen caravan bij Ottersdam 1 te Bruchem door A.P.
Bragt.
Tijdelijke woonvoorziening Kleinestraat 3 te Bruchem ten behoeve van H.J.
van Tuijl.
Tijdelijke vergunning H.
Brandon voor woonvoorziening in schuur Paradijsweg 1 te Kerkwijk.
Verzoek woningbouw Delwijnsekade door H.G.
van Wijnen en P.C.
Struijk.
Weigering toestemming voor woningbouw aan C.
Groen voor woningbouw aan de Eng te Delwijnen.
Weigering verzoek van A.
Oomen om splitsing van de woning Peperstraat 43 te Bruchem.
Verlenen van toestemming aan D.D.
Lee voor het uitoefenen van een schoonheidssalon in de woning Fazantstraat 5 te Bruchem.
Weigering verzoek bewoning kantoor Maasdijk 11 te Nederhemert.
Verlenen van toestemming voor een showroom voor zonnebanken in de garage Kievitstraat 7 te Bruchem.
Tijdelijke woonvoorziening caravan familie Bok Kerkeland te Bruchem.
Verzoek vestiging galerie Beemstraat 112 te Gameren door S.
Couzis.
Gedogen bedrijf aan huis van J.C.R.
von Weiler Prinsenstraat 9 te Gameren.
Verlenen tijdelijke woonvergunning aan W.
van Wijnen tijdens bouw woning in de Heuven te Gameren.
Bewoning bedrijfsgebouw Nieuwstraat 7 te Bruchem door de familie Exalto.
Toestaan van verkoopactiviteiten Sint Antoniestraat 6 te Bruchem.
Vergunning voor kantoorruimte Steenweg 2 voor Smaragd Marketing.
Vestiging hondentrimsalon Peperstraat 1 te Gameren.
Toestemming vestiging kantoor van E.
van de Zwam aan de Kievitstraat 1 te Bruchem.
Tijdelijke huisvesting J.A.
Brienen aan de Bieskamp 9 te Nieuwaal.
Vrijstelling bestemmingsplannen van tijdelijke aard.
Verlenen van toestemming aan N.A.
Bothe-Korthals Altes voor de verkoop van antiek in schuur Nieuwstraat 12 te Nederhemert.
Verlenen van toestemming aan G.
Kreling voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Beemstraat te Nieuwaal.
Verlenen van toestemming aan R.A.
van Hemert voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Beemstraat te Nieuwaal.
Toestemming voor portacabin Krangstraat 1 te Bruchem.
Diverse stukken met betrekking tot handhaving illegale activiteiten.
laatste wijziging 18-03-2022
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden
Kenmerken
Status toegang:
Toegang is in bewerking
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
165
Categorie:
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden