3209 Archief van het gemeentebestuur van Kerkwijk, 1955 - 1998
3209
Archief van het gemeentebestuur van Kerkwijk, 1955 - 1998
Bijlagen Inleiding (omwerken)
Bijlage 1: Gebruikte literatuur/geraadpleegde literatuur
S.M. Dumont (m.m.v. J. van Voorthuizen), Kerkwijk, in: T. en J. de Roos, Gemeentehuizen in Gelderland, Groningen 1995 (Werkern uitgegeven door Gelre nr. 46)
-
Bijlage 2 Samenstelling gemeenteraad per raadsperiode 1955-1998
Raadsperiode 1955 - 1958
Verkiezingen 27-05-1955 (209/522)
Burgemeester: R.A.W.J. Jonkers 1952-1955 (waarnemend tot 15-07-1955)
Burgemeester W. van Veeren (16-07-1955 installatie)
Burgemeester W. van Veeren (16-07-1955 installatie)
Wethouders:
1.J. Roseboom
2. C.G. Grandia
1.J. Roseboom
2. C.G. Grandia
Raadsleden: (209/502 p.26,33)
1. C.G. Grandia
2. J. Roseboom
3. B. van Kooten
4. J. Jonkers
5.A. van Tuijl
6. G. de Geus
7. G.G. Timmer
8. A. den Otter
9. M. van Haaften
10. G.C. van der Kolk
11. L.J. Struijk
1. C.G. Grandia
2. J. Roseboom
3. B. van Kooten
4. J. Jonkers
5.A. van Tuijl
6. G. de Geus
7. G.G. Timmer
8. A. den Otter
9. M. van Haaften
10. G.C. van der Kolk
11. L.J. Struijk
Secretaris: A. de Hoop
Raadsperiode 1958 - 1962
Verkiezingen 28-05-1958 (209/522)
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
1. J. Roseboom, Nederhemert (26-07-1958 opgevolgd door W.J.E. Looijen te Bruchem i.v.m.ontslagname van Roseboom i.v.m. Benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten: onverenigbaarheid van functie )
2. J. Jonkers (Bruchem) (neemt ontslag en wordt per 29-05-1959 opgevolgd door G.J. Verhoeks te Bruchem, 04-07 door raad als lid toegelaten)
3. J.C. de Zwart (Gameren) (Neemt ontslag m.i.v. 16-11-1960 i.v.m. verhuizing naar Rossum, wordt opgevolgd door S. van Willigen (Gameren) per 17-11-1960)
1. J. Roseboom, Nederhemert (26-07-1958 opgevolgd door W.J.E. Looijen te Bruchem i.v.m.ontslagname van Roseboom i.v.m. Benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten: onverenigbaarheid van functie )
2. J. Jonkers (Bruchem) (neemt ontslag en wordt per 29-05-1959 opgevolgd door G.J. Verhoeks te Bruchem, 04-07 door raad als lid toegelaten)
3. J.C. de Zwart (Gameren) (Neemt ontslag m.i.v. 16-11-1960 i.v.m. verhuizing naar Rossum, wordt opgevolgd door S. van Willigen (Gameren) per 17-11-1960)
Secretaris: A. de Hoop
Raadsperiode 1962 - 1966
Verkiezingen 30-05-1962
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1966 - 1970
Verkiezingen -01-06-1966 (209/523)
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
1. J.C. de Bijl
2. J. van Dulst (wordt per 12-09-1968 opgevolgd door C. Hobo)
3. H. van Eck
4. G.G. Grandia
5. G.C. van der Kolk
6. B. van Kooten
7. J. v.d. Meer
8. A. den Otter
9. G.G. Timmer
10. G. v.d. Werken
11. S. van Willigen
1. J.C. de Bijl
2. J. van Dulst (wordt per 12-09-1968 opgevolgd door C. Hobo)
3. H. van Eck
4. G.G. Grandia
5. G.C. van der Kolk
6. B. van Kooten
7. J. v.d. Meer
8. A. den Otter
9. G.G. Timmer
10. G. v.d. Werken
11. S. van Willigen
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1970 - 1974
Verkiezingen 03-06-1970 (209/524)
Burgemeester: W. van Veeren
Wethouders:
Raadsleden:
1. J.C. de Bijl
2. H. van Eck
3. C.G. Grandia
4. G.C. van der Kolk
5. B. van Kooten
6. H.G. de Kort
7. J. van de Meer
8. E. van Ooijen
9. A. den Otter
10. G. van de Werken
11. S. van Willigen
1. J.C. de Bijl
2. H. van Eck
3. C.G. Grandia
4. G.C. van der Kolk
5. B. van Kooten
6. H.G. de Kort
7. J. van de Meer
8. E. van Ooijen
9. A. den Otter
10. G. van de Werken
11. S. van Willigen
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1974-1978
Verkiezingen 31-05-1974 (209/525)
8 Partijen deden mee, 5 landelijke partijen en 3 lokale lijsten: Lijst Grandia (voorheen ARP), Lijst Baijense, Lijst De Weert
8 Partijen deden mee, 5 landelijke partijen en 3 lokale lijsten: Lijst Grandia (voorheen ARP), Lijst Baijense, Lijst De Weert
Burgemeester: W. van Veeren (in 1975 opgevolgd door H. Dorland)
Wethouders:
Raadsleden:
B.A. Dingemans
J. Baijense
H. van Eck
C.G. Grandia
G. van de Werken
H.G. de Kort
J.C. Oomen
E. van Ooijen
A.A. de Weert
S. van Willigen
B.A. Dingemans
J. Baijense
H. van Eck
C.G. Grandia
G. van de Werken
H.G. de Kort
J.C. Oomen
E. van Ooijen
A.A. de Weert
S. van Willigen
Secretaris: H.C. Schriever
Raadsperiode 1978 - 1982
Verkiezingen
Burgemeester: H. Dorland (in 1982 opgevolgd door waarnemend burgemeester H.G. de Kort
Wethouders:
Raadsleden
Secretaris: H.C. Schriever (in 1979 opgevolgd door H.J. van den Berg)
Raadsperiode 1982 - 1986
Verkiezingen 02-06-1982
Burgemeester: H.G. de Kort (waarnemend)
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.J. van den Berg
Raadsperiode 1986 - 1990
Verkiezingen 26-11-1986
Burgemeester: H.G. de Kort (tot ? -? 1988 waarnemend)
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.J. van den Berg
Raadsperiode 1990-1994
Verkiezingen
Burgemeester: H.G. de Kort
Wethouders:
Raadsleden:
Secretaris: H.J. van den Berg (in 1992 opgevolgd door J. Koops (waarnemend), dhr. Koops is in 1993 opgevolgd door N.A. de Groot)
Raadsperiode 1994-1998
Verkiezingen 02-03-1994
Burgemeester: H.G. de Kort
Wethouders:
Raadsleden: (209/2377)
1. J. Baijense (20-10-1997 overleden, opgevolgd door mw. G.M. Krijgh-Bot
2. A.C. Bragt
3. C. van Bruchem
4. G.W. van Genderen
5. A. Jonkers
6. J.C. Oomen
7. C.T.M. van Oostrom-Geleijns (per 10-10-1994 tijdelijk opgevolgd door B.J. Vortman, per 24-01-1996 mw. C.T.M. van Oostrom-Geleijns weer benoemd tot raadslid)
8. H. Satter
9. A.B. Struijk
10. L. Verhoeks
11. A.J. Verwijs
12. J. Vos
13. J. van de Werken
1. J. Baijense (20-10-1997 overleden, opgevolgd door mw. G.M. Krijgh-Bot
2. A.C. Bragt
3. C. van Bruchem
4. G.W. van Genderen
5. A. Jonkers
6. J.C. Oomen
7. C.T.M. van Oostrom-Geleijns (per 10-10-1994 tijdelijk opgevolgd door B.J. Vortman, per 24-01-1996 mw. C.T.M. van Oostrom-Geleijns weer benoemd tot raadslid)
8. H. Satter
9. A.B. Struijk
10. L. Verhoeks
11. A.J. Verwijs
12. J. Vos
13. J. van de Werken
Secretaris: N.A. de Groot
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden
Inleiding
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden
Inventaris
1. Archief van de gemeente Kerkwijk 1944-1998
1.1. Organisme
1.1.10. Economische grondslag
1.1.10.1. Eigendom en bezit
1.1.10.1.4. Beheer
1381 Ingebruikgeving van gronden om niet, 1982-1986 i
3209 Archief van het gemeentebestuur van Kerkwijk, 1955 - 1998
Inventaris
1. Archief van de gemeente Kerkwijk 1944-1998
1.1. Organisme
1.1.10. Economische grondslag
1.1.10.1. Eigendom en bezit
1.1.10.1.4. Beheer
1381
Ingebruikgeving van gronden om niet, 1982-1986
Datering:
1982-1986
Omvang:
1 omslag
Tabstroken:
G.
van Aalst, Korenbloemstraat 19, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 872; S.
van Aalst, Nederhemertsekade 11, Nederhemert; J.
van Belzen, Klaproosstraat 17, Nederhemert; bewoners Gratenbogerd 15 t/m 23 en De Heuven 7; P.J.
v.d.
Bogerd, Vreedstraat 15, Bruchem; J.
van Brakel, Gratenbogerd 4, Gameren kad.
Kerkwijk P 738; A.G.
van Dalen, De Heuven 8, Gameren; A.
Dekkers-Bodmer, Nederhemertsekade 7, Nederhemert; D.
Dillisse, Kievitstraat 21, Bruchem kad.
Kerkwijk S 504; J.T.
Distelbrink, Annekeshof 20, Bruchem kad.
Kerkwijk S 357; C.
Donker, Maartenskamp 1, Gameren kad.
Kerkwijk P 586 (ged.); P.J.
van Driel, Annekeshof 26, Bruchem kad.
Kerkwijk S 357; M.M.
van Eerd, Maartenskamp 9, Gameren; V.
Fontein, Maartenskamp 13, Gameren; M.M.
Gijben, Maartenskamp 7, Gameren kad.
Kerkwijk P 586; W.B.M.
Hendriksen, Maartenskamp 5, Gameren kad.
Kerkwijk P 586; G.A.
van Tuijl, Maartenskamp 15, Gameren kad.
Kerkwijk P 586; W.E.
van Tuijl, Maartenskamp 3, Gameren kad.
Kerkwijk P 586; J.
van Driel-van Dockum, Vreedstraat 5, Bruchem kad.
Kerkwijk S 35; V.
Fontein, Maartenskamp 13, Gameren kad.
Kerkwijk P 586; C.
van Hemert, Vreedstraat 13, Bruchem kad.
Kerkwijk S 35; J.
van Hemert, Vreedstraat 17, Bruchem kad.
Kerkwijk S 35; M.
Hobo, Schoolstraat 4, Nederhemert, stukje grond hoek Pinksterbloemstraat/Korenbloemstraat te Nederhemert; J.
Jonkers, Klaproosstraat 31, Nederhemert; P.J.
Kiep, Gratenbogerd 2, Gameren; L.J.
Kreling, Ouwelsestraat 10, Gameren kad.
D 1492;A.F.M.
Melkert, Vreedstraat 11, Bruchem kad.
Kerkwijk S 315; D.
van den Oever, Beemstraat 2, Gameren kad.
D 221; G.
Oomen, Klaproosstraat 19, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 777; J.
Oomen, Ormelingstraat 27, Nederhemert ; P.
Oomen, Klaproosstraat 25, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 872; L.J.
van Ooijen, Vreedstraat 7, Bruchem kad.
Kerkwijk S 35; T.
van Ooijen, Klaproosstraat 29, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 872; G.C.
den Otter, Annekeshof 18, Bruchem kad.
Kerkwijk S 357; W.
den Otter, Molenstraat 20, Bruchem kad.
Kerkwijk S 211; J.
Paerels, Vreedstraat 9, Bruchem kad.
Kerkwijk S 315; W.J.
Pijll, Fazantstraat 25, Bruchem kad.
Kerkwijk S 364; W.M.
Rutten, Gratenbogerd 12, Gameren kad.
Kerkwijk P 859; B.
Schreuders, Hoenderveld 7, Bruchem kad.
Kerkwijk S 357; M.
van der Stam, Gratenbogerd 16, Gameren kad.
Kerkwijk P 738; G.
van Steenbergen, Klaproosstraat 33, Nederhemert; B.
van der Stelt, Klaproosstraat 23, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 872; G.A.
van Tuijl, Maartenskamp 15, Gameren; H.A.
Valkis, Annekeshof 22, Bruchem kad.
Kerkwijk S 357; C.
Verheij, Klaproosstraat 15, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 779; A.
van de Vliet, Klaproosstraat 27, Nederhemert; W.
de Vries, Nieuwstraat 1, Gameren kad.
Kerkwijk P 400 (ged.); C.J.
van Vuren, Klaproosstraat 21, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 776; J.P.
van der Werken, Nieuwstraat 3, Gameren; W.
Westra, Gratenbogerd 14, Gameren kad.
Kerkwijk P 859 (ged.); H.
van Wijk, Ormelingstraat 34, Nederhemert kad.
Kerkwijk T 872; H.
van Wijk, Burgerstraat 28, Gameren kad.
Kerkwijk T 316; Beeindiging grondgebruik; 1986.
Geweigerde verzoeken tot ingebruikgeving; Algemene B.
en W.-besluiten tot in gebruik geving om niet.
Adr.
Wijnstekers Slotshof 11 Gameren beëindigen gebruik perceel P223.
Diversen.
Beeindiging gebruik grond door Adr.
Wijnstekers Slotsehof 2 te Gameren sectie P223.
laatste wijziging 09-08-2023
1 gedigitaliseerd
totaal 2 bestanden
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden
Kenmerken
Status toegang:
Toegang is in bewerking
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
165
Categorie:
laatste wijziging 11-10-2023
15.935 beschreven archiefstukken
1.204 gedigitaliseerd
totaal 7.443 bestanden