3021/18 -> 3021/18, 3021/62, 3021/63
3021/19 -> 3021/19, 3021/64 t/m 3021/69, 3021/1528
3021/20 -> 3021/20, 3021/70
3021/23 -> 3021/23, 3021/72 t/m 3021/77
3021/35 -> 3021/35, 3021/80
3021/110 -> 3021/110, 3021/721
3021/114 -> 3021/85, 3021/86, 3021/114
3021/134 -> 3021/134, 3021/722, 3021/723
3021/644 -> 3021/322 (toegevoegd)
3021/812 -> 3021/812, 3021/724 t/m 3021/727
3021/824 -> 3021/824, 3021/1230 t/m 3021/1232
3021/825 -> 3021/825, 3021/1233 t/m 1235
3021/826 -> 3021/826, 3021/1238, 3021/1239
3021/828 -> 3021/828, 3021/1240 t/m 3021/1243
3021/829 -> 3021/829, 3021/1244, 3021/1245
3021/830 -> 3021/1533 (brievenboek)
3021/837 -> 3021/837, 3021/1246 t/m 3021/1248
3021/861 -> 3021/861, 3021/1249 t/m 3021/1252
3021/862 -> 3021/862, 3021/1236, 3021/1237
3021/877 -> 3021/2003 tot en met 3021/2007
3021/1160 -> 3021/1160, 3021/1253
3021/1224 -> 3021/1224, 3021/1224, 3021/1254, 3021/1255
3021/1427 -> 3021/1427, 3021/1256
-1568 Peter Mom. Martelaar, onthoofd op bevel van J. Grauwels, najaar 1568.
-1568 Wouter van Oensel. Martelaar, onthoofd op bevel van J. Grauwels, najaar 1568.
-1568 Gerrit Wever. Martelaar, onthoofd op bevel van J. Grauwels, najaar 1568.
Van Goch winter 1572/1573. Overleden 20-11-1607.
Van Vianen 1608. Overleden vóór sept. 1615.
Van Grave vóór sept. 1615. Nam afscheid 21-9-1618.
Van Meerkerk vóór sept. 1619. Overleden vóór 12-11-1622.
Van Arnhem 18-8-1623. Overleden vóór 20-9-1625.
Van Bennekom vóór apr. 1626. Overleden vóór 19-11-1626.
Van Haaften 24-12-1626. Overleden 24-12-1635.
Van Brakel 31-10-1636. Ontslagen 12-5-1654.
Proponent 11-1-1655. Overleden 17-10-1680.
Van Knollendam 3-2-1682. Naar Purmerend 21-4-1683.
Van Ruinen 9-4-1682 als derde predikant. in 1693 tweede predikant, in 1689 eerste predikant. Naar Breda 8-9-1693.
Van Zwijndrecht 29-4-1694. Naar Rotterdam 16-12-1694.
Van West-Souburg 3-11-1695. Naar Middelburg okt. 1697.
Van Ophemert 22-5-1698. Naar Dordrecht 12-5-1700.
Van Dwingelo 30-5-1700. Overleden okt. 1701.
Van Koevorden dec. 1701. Overleden juni 1716.
Van Heemstede 13-6-1717. Naar Amsterdam 20-1-1728.
Van Beek ca. 2-5-1728. Naar Utrecht 29-4-1737.
Van Rossum juli 1737. Naar Dordrecht 16-7-1742.
Van Mijnsheerenland 8-4-1743. Naar Delft 13-10-1747.
Van Hattem maart 1748. Emeritus 15-10-1780.
Van Loosduinen 1-4-1781. Overleden okt. 1782.
Van 's-Gravenzande 23-10-1783. Naar Haarlem 24-6-1792.
Van Jupthaas 18-11-1792. Naar Zutphen 30-7-1797.
Van Driel 16-8-1797. Naar Den Bosch 8-5-1803.
Van Hillegom 30-10-1803. Naar Zierikzee 30-3-1806.
Van Zalk 18-5-1806. Naar Arnhem 24-5-1807.
Van Loenen aan de Vecht 9-8-1807. Naar Kampen 9-6-1811.
Van Zalk 4-8-1811. Emeritus 28-12-1856.
Van Naarden 3-5-1857. Naar Amsterdam 20-5-1860.
Van Santpoort 7-10-1860. Naar Rotterdam 21-6-1863.
Van Koog aan de Zaan 18-10-1863. Als kerkelijk hoogleraar naar Leiden 19-5-1878.
Van Haastrecht 22-9-1878. Naar Den Bosch 20-3-1881.
Van Well ca. 15-5-1881. Emeritus 26-7-1903.
Van Obdam 29-11-1903. Naar Schagen 20-5-1906.
Van Anloo 2-6-1907. Naar Bergen 18-6-1911.
Van Grosthuizen ca. 15-10-1911. Emeritus 9-2-1936.
Van Eindhoven (hulppredikant) 8-9-1940. Naar 's-Gravenzande 1-10-1942.
Van Dreischo 24-3-1943. Naar Rotterdam 5-7-1945.
Van Midsland (Terschelling) 20-10-1946. Emeritus 1-10-1961.
Van Grijpskerk en Visvliet / Pieterzijl 3-9-1967. Naar Heemstede 10-6-1973.
Van Axel 19-8-1973.
Naar Den Bosch 1578? 2)
1585-17-2-1586, 28-2-1586-mei 1587. 1)
Tevens te Heerewaarden. 7-9-1587 - na pasen 1589. 3)
Proponent 1599 (zoon van Johannes Leo). Afgezet 24-4-1619.
Als emeritus van Nijmegen maart/april 1621. Overlden ca. 1-8-1626.
Van Rossum vóór sept. 1628. Overleden 25-7-1636.
Van Tilburg 19-7-1637. Overleden 26-10-1672.
Van Waardenburg 5-4-1673. Overleden mrt. 1689.
Van Varik als derde predikant nov. 1684, na maart 1689 tweede predikant. Naar Dordrecht 6-7-1681.
Van Ameide 4-12-1692. Naar Goes 15-10-1699.
Van Dwingelo mrt. 1700. Naar Haarlem sept. 1704.
Van Oisterwijk 31-5-1705. Naar Middelburg vóór 10-7-1711.
Van Oostermeer 20-12-1711. Overleden vóór mei 1762.
Van Barneveld 7-6-1762. Naar Dordrecht 9-11-1764.
Van Thamen a.d. Uithoorn dec. 1764. Naar Zutphen 6-10-1766.
Van Wesel 30-10-1766. Naar Zwolle 13-3-1768.
Van Montfoort 26-6-1768. Als theologisch hoogleraar naar Utrecht 12-11-1769.
Van Wadenoyen 4-2-1770. Naar Zutphen 18-101-1773.
Van Streefkerk 12-12-1773. Naar Kampen 20-2-1785.
Van Puiflijk 16-10-1785. Overleden 26-1-1815.
Van Bolsward 5-5-1816. Naar Leiden 25-5-1817.
Van Hillegom 12-10-1817. Naar Leeuwarden 3-10-1824.
Van Deil 3-5-1825. Naar Amsterdam 20-4-1829.
Van Heumen 4-10-1829. Emeritus 11-3-1862.
Van Brielsch Nieuwland 13-6-1862. Emeritus 1-7-1901.
Van Grosthuizen c.a. 26-4-1903. Naar Klooster ter Apel 6-4-1913.
Van St. Petersburg 6-7-1913. Emeritus 30-9-1917.
Van Ellewoutsdijk 14-4-1918. Naar Dordrecht 29-11-1920.
Van Boxmeer 11-12-1921. Overleden 8-8-1932.
Van Breedevoort 24-12-1933. Naar Varsseveld 16-7-1939.
Van Hontenisse 10-9-1939. Naar Zaandam 1-5-1942.
Van Made 2-8-1942. Naar Nijmegen 21-10-1946.
Van Tzum (Fr.) 23-3-1947. Naar Maartensdijk / Hollandsche Rading 14-6-1971.
Verleent bijstand in het pastoraat 4-2-1973.