3067 Archief van het polderdistrict Bommelerwaard, 1969 - 1981
3067
Archief van het polderdistrict Bommelerwaard, 1969 - 1981
Inleiding
Het district ontstond per 1 februari 1969 uit de samenvoeging van de districten Bommelerwaard boven de Meidijk, Bommelerwaard beneden de Meidijk, buitenpolder Munnikenland, buiten-polder Het Eiland Nederhemert, buitenpolder Polder van Bern, buitenpolder Polder van Alem en de buitenpolder Heerewaarden. Daaraan werden per 1 januari 1979 de aangrenzende ongereglementeerde uiterwaarden gevoegd. Het district werd met ingang van 1 januari 1982 opgeheven in verband met de oprichting van het Polderdistrict Groot Maas en Waal.
Het archief is overgedragen aan het streekarchief voorzien van een zeer summiere plaatsingslijst van de hand van H. Kok, destijds documentair informatieverzorger van het Polderdistrict Groot Maas en Waal. Ondergetekende heeft die toegang in diverse fasen verbeterd door bij elkaar behorende beschrijvingen bij elkaar te plaatsen, de zeer summiere beschrijvingen wat uit te breiden, ze te voorzien van redactionele vormen en beschrijvingen toe te voegen van de later overgedragen kaarten en tekeningen. Bovendien is de slechte materiële verzorging verbeterd.
Op die wijze is nog geen definitieve inventaris ontstaan, maar wel een voorlopige inventaris die beter bruikbaar is dan de plaatsingslijst.
Het archief beslaat 13,50 meter. Aan de openbaarheid zijn geen beperkingen gesteld met uitzondering van de personeelsdossiers, die pas openbaar worden 100 jaar na de geboortedatum van de betrokkenen.
augustus 2007,
J.J.A. Buylinckx.
J.J.A. Buylinckx.
laatste wijziging 11-10-2023
536 beschreven archiefstukken
1 gedigitaliseerd
totaal 1 bestand
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE: LIJST VAN BESTUURDERS
De onderstaande lijst is nog niet compleet.
DIJKGRAVEN
J.E. Stuvers 1968-1978 (afgetreden)
L.R.S. Müskens 1978-1981 (overleden)
J.E. Stuvers 1968-1978 (afgetreden)
L.R.S. Müskens 1978-1981 (overleden)
HEEMRADEN
G. de Gaaij Hzn. 1971-1981 (overleden)
G. de Gaaij Wzn. 1968-1974 (afgetreden per 1-1-1974, 70 jr.)
W. de Gaaij 1980-1981
A.D.H. de Geus 1968-1971 (afgetreden)
B. Haasakker 1974-1979 (afgetreden, 65 jr)
J.H.G.J. van Heeswijk 1968-1981
G.F. de Jongh 1968-1979 (afgetreden per 1-1-1979)
T.J. de Regt 1968-1979 (afgetreden per 1-1-1979)
P.W.J.A.H. van der Schans 1976-1981
W.P.J. van der Schans 1968-1975 (overleden)
J.D. Vervoorn 1979-1981
N. de Voogd 1978-1981
G. de Gaaij Hzn. 1971-1981 (overleden)
G. de Gaaij Wzn. 1968-1974 (afgetreden per 1-1-1974, 70 jr.)
W. de Gaaij 1980-1981
A.D.H. de Geus 1968-1971 (afgetreden)
B. Haasakker 1974-1979 (afgetreden, 65 jr)
J.H.G.J. van Heeswijk 1968-1981
G.F. de Jongh 1968-1979 (afgetreden per 1-1-1979)
T.J. de Regt 1968-1979 (afgetreden per 1-1-1979)
P.W.J.A.H. van der Schans 1976-1981
W.P.J. van der Schans 1968-1975 (overleden)
J.D. Vervoorn 1979-1981
N. de Voogd 1978-1981
HOOFDGEERFDEN
C.A. van den Bogert 1969-1981
K.F. Broekens 1969-1973 (afgetreden)
D.W. van Dam van Brakel 1969-1972 (afgetreden per 1-1-1972, 70-jr)
G.A. Dingemans 1979-1981
N.C. den Drijver 1974-1978 (overleden)
G. de Gaaij Hzn. 1969-1971 (wordt heemraad)
W. de Gaaij 1978-1980 (wordt heemraad)
C.G. Grandia 1969-1979 (afgetreden per 1-1-1979, 70 jr.)
B. Haasakker 1969-1974 (in 1974 benoemd tot heemraad)
A.W.G. van Hattem 1969-1981
J.H. van Hemert 1976-1981
C.W.M. van Heijningen 1969-1981
J. van Herwaarden 1969-1979 (afgetreden per 1-1-197, 70 jr.)
C. de Leeuw 1971-1981
C.A. Looijen 1980-1981
A. Maas 1969-1981
P.W.J.A.H. van der Schans 1969-1976 (wordt heemraad)
W.P.J. van der Schans ? -1974 (afgetreden per 1-1-1974)
J.A. Slegh 1974-1981
J.D. Vervoorn 1972-1978 (wordt heemraad)
W.P. de Vries 1969-1981
G.H. van Wamel 1978-1981
E. Wilmink 1978- 1981
C.A. van den Bogert 1969-1981
K.F. Broekens 1969-1973 (afgetreden)
D.W. van Dam van Brakel 1969-1972 (afgetreden per 1-1-1972, 70-jr)
G.A. Dingemans 1979-1981
N.C. den Drijver 1974-1978 (overleden)
G. de Gaaij Hzn. 1969-1971 (wordt heemraad)
W. de Gaaij 1978-1980 (wordt heemraad)
C.G. Grandia 1969-1979 (afgetreden per 1-1-1979, 70 jr.)
B. Haasakker 1969-1974 (in 1974 benoemd tot heemraad)
A.W.G. van Hattem 1969-1981
J.H. van Hemert 1976-1981
C.W.M. van Heijningen 1969-1981
J. van Herwaarden 1969-1979 (afgetreden per 1-1-197, 70 jr.)
C. de Leeuw 1971-1981
C.A. Looijen 1980-1981
A. Maas 1969-1981
P.W.J.A.H. van der Schans 1969-1976 (wordt heemraad)
W.P.J. van der Schans ? -1974 (afgetreden per 1-1-1974)
J.A. Slegh 1974-1981
J.D. Vervoorn 1972-1978 (wordt heemraad)
W.P. de Vries 1969-1981
G.H. van Wamel 1978-1981
E. Wilmink 1978- 1981
SECRETARISSEN
P.J. de Jong 1969-1978 (eervol ontslag)
L. Cornielje 1978-1981
P.J. de Jong 1969-1978 (eervol ontslag)
L. Cornielje 1978-1981
laatste wijziging 11-10-2023
536 beschreven archiefstukken
1 gedigitaliseerd
totaal 1 bestand
Inventaris
2. Taakuitvoering
2.4. Landinrichting
2.4.1. Ruilverkaveling
257 Stukken betreffende de ruilverkaveling Alem (overeenkomst), 1978-1979
3067 Archief van het polderdistrict Bommelerwaard, 1969 - 1981
Inventaris
2. Taakuitvoering
2.4. Landinrichting
2.4.1. Ruilverkaveling
257
Stukken betreffende de ruilverkaveling Alem (overeenkomst), 1978-1979
Datering:
1978-1979
Omvang:
1 omslag
laatste wijziging 27-11-2013
laatste wijziging 11-10-2023
536 beschreven archiefstukken
1 gedigitaliseerd
totaal 1 bestand
Kenmerken
Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
13,37
Categorie:
laatste wijziging 11-10-2023
536 beschreven archiefstukken
1 gedigitaliseerd
totaal 1 bestand